序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赛特威尔控股有限公司 | 91.5% | 9150.0万人民币 |
2 | 王杰军 | 7.5% | 750.0万人民币 |
3 | 王旭飞 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王杰军
|
|
2 |
游世喜
|
|
3 |
邓文杰
|
|
4 |
王旭飞
|
|
5 |
叶丽琴
|
|
6 |
段鲜
|
|
7 |
施清钦
|
|
8 |
贺彩霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赛特威尔电子股份有限公司北京分公司
|
陈雪颖 | 2020-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 章程修正案备案 |
|
详见公司章程修正案。
|
2 | 2022-01-25 | 注册资本(金)变更 |
|
*****
|
3 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 叶丽琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 施清钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 段鲜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 游世喜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王旭飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王杰军; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王杰军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 贺彩霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邓文杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2020-12-24 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2020-12-24 | 经营范围变更 |
|
一般项目:电子元器件制造;电器辅件销售;通用零部件制造;塑料制品制造;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网应用服务;物联网技术研****;物联网技术服务;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;云计算设备制造;云计算设备销售;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;非居住房地产租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防技术服务;消防设施工程施工;建设工程设计;检验检测服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
6 | 2018-01-26 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 于梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 余陈顺; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 姚志刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张文骏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张文骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 游世喜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王杰军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翟文明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡齐聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵明孝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邓文杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2018-01-26 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市江北区庆丰路***号
|
8 | 2016-12-13 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 翟文明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 费一文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 胡齐聪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王杰军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 姚志刚; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 游世喜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 于梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 余陈顺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张文骏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张文骏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 赵明孝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
9 | 2016-12-13 | 住所变更 |
|
住所: 宁波市江北区海川路**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2016-12-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限: 2010-9-15 至
|