序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴彬 | 80% | 640.0万人民币 |
2 | 耿传红 | 20% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴彬
|
|
2 |
耿传红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-08 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-04-08 | 住所变更 |
|
|
4 | 2017-12-18 | 住所变更 |
|
|
5 | 2017-07-12 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2017-07-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2017-07-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2017-07-12 | 注册资本(金)变更 |
|
|
9 | 2017-05-12 | 住所变更 |
|
|
10 | 2017-05-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|