序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 45% | 1350万美元 |
2 | 香港兴合投资****展有限公司 | 30% | 900万美元 |
3 | 宁波供销集团公司 | 25% | 750万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶伟勇
|
|
2 |
王景军
|
|
3 |
何婧婧
|
|
4 |
李钢
|
|
5 |
王红明
|
|
6 |
李滨炳
|
|
7 |
韩晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
2 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何婧婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶伟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王景军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 胡苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:武勤;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何婧婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶伟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王景军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王红明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:武勤;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-10-25 | 法定代表人变更 |
李钢
|
叶伟勇
|
4 | 2021-10-25 | 经营范围变更 |
融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业有关的商业保理业务;资产管理;自营和代理各类商品和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:融资租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:机械设备租赁;机械设备销售;汽车新车销售;汽车零配件批****;汽车零配件零售;二手车经销;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何婧婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 胡苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈燕青; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何婧婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶伟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王景军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 胡苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-10-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:韩晶;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨建华;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:韩晶;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:武勤;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-10-25 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
8 | 2021-10-25 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
9 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 胡苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑科达; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈燕青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何婧婧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李滨炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李钢; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 胡苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈燕青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2020-06-24 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|