序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张松梅 | 100% | 1395.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张松梅
|
|
2 |
蔡波
|
|
3 |
顾家威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-04-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-03-26 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2017-04-19 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2017-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡波; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 蔡波; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 顾家威; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 张松梅; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 蔡波; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 顾家威; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
5 | 2017-04-19 |
********
|
********8
|
|
6 | 2017-04-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蔡波
|
张松梅
|
7 | 2017-01-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张堂权; 出资额: ****; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 张松梅; 出资额: ****; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2017-01-09 | 住所变更 |
住所: 浙江省象山县丹城新丰路*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省象山县西周镇镇安路**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
9 | 2016-06-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********99234C
|
10 | 2016-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾家威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赖援海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赖援海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 蔡波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蔡波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 顾家威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|