序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司 | 44.5% | 2225.0万人民币 |
2 | 陈潜 | 28.5% | 1425.0万人民币 |
3 | 倪俊 | 4% | 200.0万人民币 |
4 | 陈福康 | 4% | 200.0万人民币 |
5 | 周红波 | 2.8% | 140.0万人民币 |
6 | 范江晖 | 2.2% | 110.0万人民币 |
7 | 郭明 | 2% | 100.0万人民币 |
8 | 李玉 | 2% | 100.0万人民币 |
9 | 常晓红 | 2% | 100.0万人民币 |
10 | 彭骏 | 2% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 合伙人信息备案 |
企业名称: 倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 李靖国; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 雷钧; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 雷钧; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2020-12-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:焦已萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:焦已萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:贺静;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:贺静;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-12-02 | 合伙人信息备案 |
姓名: 王蓉; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 李靖国; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 宋洪胜; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 翁育峰; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 上海显德投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: ****万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 李靖国; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 雷钧; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2020-12-02 | 执行人委派代表变更 |
上海显德投资管理有限公司
|
倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司
|
5 | 2019-03-06 | 营业场所变更 |
浙江省宁波市北仑区梅山盐场*号办公楼十一号***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室B区M****
|
6 | 2018-02-13 | 合伙人信息备案 |
企业名称: 上海显德投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王蓉; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 上海显德投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 宋洪胜; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 翁育峰; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 李靖国; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 王蓉; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
7 | 2018-02-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海显德投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王蓉; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 上海显德投资管理有限公司(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 宋洪胜; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 崔聿泓; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 常晓红; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 彭骏; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 李玉; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 梁兆英; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 翁育峰; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 郭明; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 范江晖; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 周红波; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 倪俊; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 陈福康; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 李靖国; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 陈潜; 出资额: ****万; 百分比: **.*% [新增]姓名: 王蓉; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
8 | 2016-02-25 | 执行人委派代表变更 |
执行事务合伙人:西藏瑞嘉显德投资管理有限公司
|
执行事务合伙人:上海显德投资管理有限公司
|
9 | 2016-02-25 | 合伙人信息备案 |
企业名称: 西藏瑞嘉显德投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 王蓉; 出资额: ****; 百分比: **%
|
企业名称: 上海显德投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [新增]姓名: 王蓉; 出资额: ****; 百分比: **%
|
10 | 2016-02-25 | 法定代表人变更 |
执行事务合伙人:西藏瑞嘉显德投资管理有限公司
|
执行事务合伙人:上海显德投资管理有限公司
|