序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州耐力生物科技有限公司 | 32% | 960万人民币 |
2 | WYZ TECH INC | 30% | 900万人民币 |
3 | 慈溪市叮当食品加工有限公司 | 19% | 570万人民币 |
4 | 沈岳仙 | 12% | 360万人民币 |
5 | 周松权 | 7% | 210万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宗泽后
|
|
2 |
吴晓
|
|
3 |
沈岳仙
|
|
4 |
费浙波
|
|
5 |
杨晓明
|
|
6 |
董谆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 周松权; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈鹤儿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 费浙波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 费浙波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-01-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州耐力生物科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: WYZ TECH INC; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 慈溪市叮当食品加工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 周松权; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 沈鹤儿; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 沈岳仙; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
企业名称: 杭州耐力生物科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: WYZ TECH INC; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 慈溪市叮当食品加工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 沈岳仙; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 周松权; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
3 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余莲芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 费浙波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长姓名: 周松权; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈鹤儿; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 费浙波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2019-04-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:高阳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:卢俊铃;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高阳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐旭冲;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 慈溪市叮当食品加工有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州耐力生物科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: WYZ TECH INC; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州耐力生物科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: WYZ TECH INC; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 慈溪市叮当食品加工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 周松权; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 沈鹤儿; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 沈岳仙; 出资额: ***万; 百分比: *.*% [新增]
|
6 | 2018-07-30 | 章程修正案备案 |
|
章程外方股东名称:韦士科技有限公司(WYZ TECH INC)现描述为英文:WYZ TECH INC,实际名称未变。
|
7 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余莲芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 茹炬烨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 余莲芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴晓; 证件号码: *********; 职位: 副董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宗泽后; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 杨晓明; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: 沈岳仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董谆; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 费浙波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2016-12-21 | 高级管理人员备案 |
宗泽后,宗泽后,余莲芬,董谆,张泉根,陈建新,周国强,沈岳仙,吴晓,杨晓明 [退出]
|
宗泽后,宗泽后,余莲芬,董谆,陈瑜,陈建新,茹炬烨,沈岳仙,吴晓,杨晓明 [新增]
|
9 | 2016-11-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********74947
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19060Y
|
10 | 2016-11-28 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 饮料[碳酸饮料(汽水)类、其他饮料类]制造、加工(在许可证件有效期内经营);食品饮料的研****。
|
经营范围: 食品生产(在食品生产许可证批准的品种范围和有效期内生产),食品饮料的研****。
|