序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江浙能镇海****电有限责任公司 | 90% | 10503.0万人民币 |
2 | 宁波镇海工业商贸集团有限公司 | 10% | 1167.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋珂
|
|
2 |
沈建平
|
|
3 |
周卢迪
|
|
4 |
翁科峰
|
|
5 |
陈善国
|
|
6 |
汤敏
|
|
7 |
赵枫
|
|
8 |
陈文晖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波市镇海热力有限责任公司蛟川矿泉水厂
|
蒋珂 | 2014-01-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 法定代表人变更 |
张纪平
|
蒋珂
|
2 | 2022-01-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周卢迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张纪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵枫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈善国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈巧红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 陈文晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周卢迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 翁科峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵枫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈善国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈文晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-10-11 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
4 | 2021-10-11 | 经营范围变更 |
食品生产;食品经营:食品零售(上述项目限分支机构经营);蒸汽、热水的制造、加工、批****、零售;供热设备制作、安装、维修;供热技术咨询服务;金属材料、机电设备的批****、零售。
|
一般项目:热力生产和供应;机械电气设备销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-10-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江浙能镇海****电有限责任公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海工业商贸集团有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江浙能镇海****电有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海工业商贸集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-12-03 | 法定代表人变更 |
缪文峰
|
张纪平
|
7 | 2019-12-16 | 注册资本(金)变更 |
6000
|
9975( + 66.25% )
|
8 | 2019-12-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江浙能镇海****电有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海工业商贸集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江浙能镇海****电有限责任公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海工业商贸集团有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
9 | 2019-12-16 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘圣杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 刘烨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张纪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 缪文峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵枫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈巧红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 周卢迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张纪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 缪文峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋珂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵枫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈巧红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈文晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|