序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波市鄞州区国有资产管理委员会 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李东兵
|
|
2 |
张高峰
|
|
3 |
张宇杰
|
|
4 |
朱冬敏
|
|
5 |
张保柱
|
|
6 |
沈红燕
|
|
7 |
陈岗
|
|
8 |
吴王斌
|
|
9 |
陈刚
|
|
10 |
张豪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张保柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张宇杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋文炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈继杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 马世国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 孙红亚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张保柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张宇杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张高峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 朱冬敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈红燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张保柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李娇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 蒋文炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈继杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马世国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张保柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张宇杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋文炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈继杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马世国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-02-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:袁超娟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邵锋杰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李鹏;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵锋杰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-02-04 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李娇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋文炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈继杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马世国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴王斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张保柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李东兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李娇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋文炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁超娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈继杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马世国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-05-11 | 经营范围变更 |
城中村改造项目的投资开****、房屋拆迁、土地平整、自有房屋租赁;金属材料的批****、零售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:股权投资;旧城旧村改造;城市有机更新(建设);项目前期开****;土地综合开****;安置房和保障性住房的建设;基础工程、市政工程、交通工程、水利工程、绿化工程、地下综合管廊项目、道路、桥梁、隧道及其他城市基础设施项目的设计、施工、运营、管理和开****;工程项目代建;建设项目管理;商业项目招商服务;房屋租赁;物业管理;旅游开****;养老项目建设及经营管理;健康咨询服务;医疗保健信息咨询服务;机动车公共停车场服务;室内外装潢;金属材料批****、零售;建筑材料、建筑机械设备的批****、零售;企业管理咨询服务。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2020-05-11 | 管辖单位变更 |
鄞州直属所
|
首南所
|
8 | 2020-05-11 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区保丰路***号
|
浙江省宁波市鄞州区学士路***弄*号****室
|
9 | 2020-03-27 | 名称变更 |
宁波市鄞州区城中村开****投资有限责任公司
|
宁波市鄞开集团有限责任公司
|
10 | 2019-12-12 | 法定代表人变更 |
梁俊林
|
李东兵
|