序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 负责人变更 |
徐侃 [退出]
|
陈俊杰 [新增]
|
2 | 2020-03-26 | 负责人变更 |
杜斌辉 [退出]
|
徐侃 [新增]
|
3 | 2019-05-09 | 负责人变更 |
杨瑾 [退出]
|
杜斌辉 [新增]
|
4 | 2016-05-13 | 负责人变更 |
陈统理 [退出]
|
杨瑾 [新增]
|
5 | 2016-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈统理
|
杨瑾
|
6 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:084787671
|
统一社会信用代码:*****1
|
7 | 2015-02-26 | 负责人变更 |
严迪飞 [退出]
|
陈统理 [新增]
|
8 | 2015-02-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
严迪飞
|
陈统理
|