序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯雷等235人 | 41.37496% | 1606.3万人民币 |
2 | 赵信甫 | 16.4078% | 637.0万人民币 |
3 | 童明达 | 13.6517% | 530.0万人民币 |
4 | 江显泉 | 13.05927% | 507.0万人民币 |
5 | 沈赞力 | 10.56075% | 410.0万人民币 |
6 | 谢小峰 | 2.06063% | 80.0万人民币 |
7 | 王宾 | 1.08183% | 42.0万人民币 |
8 | 钟卫 | 1.03032% | 40.0万人民币 |
9 | 高平 | 0.77274% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁华平
|
|
2 |
祁圣伟
|
|
3 |
赵信甫
|
|
4 |
吴孝良
|
|
5 |
张军
|
|
6 |
顾国令
|
|
7 |
陆能萍
|
|
8 |
高平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波住宅建设集团股份有限公司镇海分公司
|
翁江杰 | 2020-04-02 |
2 |
宁波住宅建设集团股份有限公司东钱湖建筑安装工程分公司
|
汪得云 | 2019-07-01 |
3 |
宁波住宅建设集团股份有限公司东钱湖市政分公司
|
袁永宁 | 2019-06-25 |
4 |
宁波住宅建设集团股份有限公司建筑装饰桩基工程分公司
|
谢小峰 | 2019-06-19 |
5 |
宁波住宅建设集团股份有限公司江北慈城分公司
|
翁江杰 | 2018-11-21 |
6 |
宁波住宅建设集团股份有限公司直属分公司
|
吴孝良 | 2018-06-11 |
7 |
宁波住宅建设集团股份有限公司青岛分公司
|
俞柏林 | 2017-12-19 |
8 |
宁波住宅建设集团股份有限公司安徽分公司
|
吴孝良 | 2014-03-10 |
9 |
宁波住宅建设集团股份有限公司第四建设分公司
|
童明达 | 2013-09-25 |
10 |
宁波住宅建设集团股份有限公司第三建设分公司
|
孙胜利 | 2013-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|
2 | 2018-09-03 | 经营范围变更 |
|
汽车货运(限分支机构经营)。 承建土木建筑及水、电、卫生设备安装工程,工程地质勘测,建筑设计,地基与基础工程,市政公用工程,消防设施工程,建筑智能化工程,建筑构件,门窗制造、加工,房屋防水、修缮、拆迁,装饰工程;建筑技术咨询、转让、开****服务;建筑、装饰材料,金属材料,普通机械,电器机械及器材,工矿车辆,施工模具,日用杂品,五金的批****、零售;建筑机械设备,钢管及钢模租赁;研究、培育、种植、销售园林植物;园林景观工程设计;园林绿化工程施工和园林绿化养护;电力工程施工;建筑机电安装工程施工;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-12-29 | 注册资本(金)变更 |
|
*****
|
4 | 2017-12-29 | 注册资本(金)变更 |
|
30999( + 69.66231% )
|
5 | 2017-11-24 | 经营范围变更 |
|
汽车货运(限分支机构经营)。 承建土木建筑及水、电、卫生设备安装工程,工程地质勘测,建筑设计,地基与基础工程,市政公用工程,消防设施工程,建筑智能化工程,建筑构件,门窗制造、加工,房屋防水、修缮、拆迁,装饰工程;建筑技术咨询、转让、开****服务;建筑、装饰材料,金属材料,普通机械,电器机械及器材,工矿车辆,施工模具,日用杂品,五金的批****、零售;建筑机械设备,钢管及钢模租赁;研究、培育、种植、销售园林植物;园林景观工程设计;园林绿化工程施工和园林绿化养护;电力工程施工;建筑机电安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-07-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
汽车货运(限分支机构经营)。 承建土木建筑及水、电、卫生设备安装工程,工程地质勘测,建筑设计,地基与基础工程,市政公用工程,消防设施工程,建筑智能化工程,建筑构件,门窗制造、加工,房屋防水、修缮、拆迁,装饰工程;建筑技术咨询、转让、开****服务;建筑、装饰材料,金属材料,普通机械,电器机械及器材,工矿车辆,施工模具,日用杂品,五金的批****、零售;建筑机械设备,钢管及钢模租赁;研究、培育、种植、销售园林植物;园林景观工程设计;园林绿化工程施工和园林绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-03-13 | 高级管理人员备案 |
|
祁华平,祁圣伟,赵信甫,张军,吴孝良,顾国令,高平,陆能萍,祁圣伟
|
8 | 2015-12-04 | 注册资本(金)变更 |
|
*****
|
9 | 2015-12-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********62059Q
|
10 | 2015-12-04 | 注册资本(金)变更 |
|
18271( + 30.33956% )
|