序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王伟 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 金海鹰 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑德军
|
|
2 |
张惠英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-05-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-04-20 | 住所变更 |
北仑区大碶街道坝头西路***号、***号
|
浙江省宁波市北仑区大碶街道坝头西路***号
|
3 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********64250A
|
4 | 2013-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金海鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 张惠英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2013-05-20 | 法定代表人变更 |
金海鹰
|
郑德军
|
6 | 2013-05-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 足浴、按摩保健服务。
|
一般经营项目: 按摩保健服务。
|
7 | 2013-05-20 | 名称变更 |
宁波北仑松岚足浴保健有限公司
|
宁波北仑松岚保健按摩有限公司
|
8 | 2013-05-20 | 组织机构变更 |
姓名: 金海鹰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 张惠英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|