序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王凯 | 65% | 32.5万人民币 |
2 | 毛益挺 | 35% | 17.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王凯
|
|
2 |
毛益挺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波北仑巨目标识有限公司贵州分公司
|
杨霞 | 2015-04-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-28 | 经营期限(营业期限)备案 |
|
|
3 | 2016-08-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2016-08-19 | 住所变更 |
|
|
5 | 2016-08-19 | 名称变更 |
|
|
6 | 2013-02-01 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2013-02-01 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2013-02-01 | 组织机构变更 |
|
|