序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪静 | 86.43% | 172.86万人民币 |
2 | 王丹翔 | 13.57% | 27.14万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾崇仪
|
|
2 |
王丹翔
|
|
3 |
章娅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波涌源环境技术服务有限公司庄桥分公司
|
顾崇仪 | 2019-05-16 |
2 |
宁波涌源环境技术服务有限公司北仑分公司
|
顾崇仪 | 2017-07-18 |
3 |
宁波涌源保洁有限公司甬江分公司
|
王丹翔 | 2016-07-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方磊; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; [退出]姓名: 王丹翔; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 倪静; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 倪静; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;姓名: 王丹翔; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
|
2 | 2022-05-27 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-31 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
4 | 2021-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方磊; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 王丹翔; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;姓名: 倪静; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 方磊; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;姓名: 王丹翔; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 倪静; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
方磊
|
顾崇仪
|
6 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王丹翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章娅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 王丹翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章娅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 顾崇仪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
7 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
顾崇仪
|
方磊
|
8 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王丹翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章娅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 顾崇仪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 方磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王丹翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章娅; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
9 | 2020-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方磊; 出资额: ****.**万; 百分比: **.**%;姓名: 王丹翔; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;
|
姓名: 方磊; 出资额: ****.*万; 百分比: **.**%;姓名: 王丹翔; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;姓名: 倪静; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
10 | 2019-07-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波谦源投资管理有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%; [退出]姓名: 王丹翔; 出资额: ***.**万; 百分比: **.***%;
|
姓名: 方磊; 出资额: ****.**万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 王丹翔; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;
|