序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-07 | 住所变更 |
宁波市海曙区三市路*号(三市大厦)*楼
|
浙江省骆驼街道民和路***号-*-*室(新城核心区)
|
2 | 2017-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:77233799X
|
统一社会信用代码:*****9XU
|
3 | 2012-06-08 | 变更注册号 |
注册号: ********157
|
注册号: ********57717
|
4 | 2006-09-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蒋莹
|
吴义忠
|