序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 100% | 19636.389195万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙岩
|
|
2 |
井丽华
|
|
3 |
徐勇
|
|
4 |
周丹红
|
|
5 |
金烨民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2020-07-17 | 法定代表人变更 |
舒荣启
|
孙岩
|
3 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-05-29 | 注册资本(金)变更 |
5129.689195
|
19636.389195( + 282.79881% )
|
5 | 2020-05-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波华翔电子股份有限公司; 出资额: ****.******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波华翔电子股份有限公司; 出资额: *****.******万; 百分比: ***%;
|
6 | 2020-05-29 | 注册资本(金)变更 |
****.******
|
*****.******
|
7 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: HORST THOMAS FRIES; 证件号码: C*JH**R*H; 职位: 董事; [退出]姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 监事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 井丽华; 证件号码: R******(A); 职位: 董事;姓名: 周丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 舒荣启; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵志强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金烨民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2019-03-19 | 法定代表人变更 |
杨卫华
|
舒荣启
|
9 | 2018-09-11 | 注册资本(金)变更 |
7694.006
|
5129.689195( - 33.32876% )
|
10 | 2018-09-11 | 注册资本(金)变更 |
****.***
|
****.******
|