序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈胤帆 | 60% | 1260.6万人民币 |
2 | 陈立科 | 40% | 840.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈立科
|
|
2 |
陈胤帆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
慈溪市双龙电器实业公司武汉分公司
|
步飞 | 1996-01-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 饮水器、电暖器、油烟机、厨房电器具、消毒柜、冰箱、冰柜、洗衣机、电饭锅、化工填料、洗碗机、电吹风、电熨斗、空调、微波炉、电风扇、模具制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 饮水器、电暖器、油烟机、厨房电器具、消毒柜、冰箱、冰柜、洗衣机、电饭锅、化工填料、洗碗机、电吹风、电熨斗、空调、微波炉、电风扇、模具制造;光伏****电、售电业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
2 | 2016-02-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:144720197
|
统一社会信用代码:*****R
|
3 | 2012-02-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈立科; 出资额: 40.4; 百分比: 40%姓名: 陈胤帆; 出资额: 60.6; 百分比: 60%
|
姓名: 陈立科; 出资额: 840.4( + 1980.19802% ); 百分比: 40%姓名: 陈胤帆; 出资额: 1260.6( + 1980.19802% ); 百分比: 60%
|
4 | 2012-02-20 | 实收资本变更 |
101
|
2101( + 1980.19802% )
|
5 | 2012-02-20 | 注册资本(金)变更 |
101
|
2101( + 1980.19802% )
|
6 | 2011-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 陈龙江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈胤帆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2011-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈龙国
|
陈立科
|
8 | 2011-12-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈龙江; 出资额: 40.4; 百分比: 40% [退出]姓名: 陈龙国; 出资额: 60.6; 百分比: 60% [退出]
|
姓名: 陈立科; 出资额: 40.4; 百分比: 40% [新增]姓名: 陈胤帆; 出资额: 60.6; 百分比: 60% [新增]
|
9 | 2011-12-08 | 组织机构变更 |
姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 陈龙江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈胤帆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈立科; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 陈胤帆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈龙国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈龙江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|