序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄢光强 | 51% | 4080万人民币 |
2 | 赵理 | 49% | 3920万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鄢光强
|
|
2 |
赵理
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********35741B
|
2 | 2017-08-22 | 住所变更 |
奉化市溪口镇武岭路**号
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇武岭路**号
|
3 | 2014-05-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴珊珊; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]姓名: 鄢光强; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 赵理; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]姓名: 鄢光强; 出资额: ****; 百分比: **%
|
4 | 2014-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴珊珊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 赵理; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2014-05-15 | 组织机构变更 |
姓名: 吴珊珊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 赵理; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鄢光强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2014-03-24 | 章程修正案备案 |
股东一:鄢光强 分2期出资,首期出资2800万元,出资方式为货币,于公司注册登记前到位;第二期出资2800万元,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内到位;共计出资5600万元,合占注册资本的70%;股东二:吴珊珊 分2期出资,首期出资1200万元,出资方式为货币,于公司注册登记前到位;第二期出资1200万元,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内到位;共计出资2400万元,合占注册资本的30%;
|
股东一:鄢光强 分2期出资,首期出资2800万元,出资方式为货币,于公司注册登记前到位;第二期出资2800万元,出资方式为货币,于2014年03月10日到位;共计出资5600万元,合占注册资本的70%; 股东二:吴珊珊 分2期出资,首期出资1200万元,出资方式为货币,于公司注册登记前到位;第二期出资1200万元,出资方式为货币,于2014年3月10日到位;共计出资2400万元,合占注册资本的30%;
|