序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱立洲 | 57.8196% | 1303.988224万人民币 |
2 | 项静 | 13.57574% | 306.1696万人民币 |
3 | 周波 | 9.98905% | 225.28万人民币 |
4 | 宁波汇宸投资合伙企业(有限合伙) | 8.42826% | 190.08万人民币 |
5 | 上海中期鑫金融信息服务有限公司 | 7.3162% | 165.0万人民币 |
6 | 宁波华慈蓝海投资管理有限公司 | 1.89567% | 42.752512万人民币 |
7 | 蓝勇 | 0.97549% | 22.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱立洲
|
|
2 |
胡钢
|
|
3 |
钟弦
|
|
4 |
陈合林
|
|
5 |
卢利帅
|
|
6 |
潘凌波
|
|
7 |
项奇
|
|
8 |
朱立安
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波江宸智能装备股份有限公司上海分公司
|
祝勇 | 2016-12-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
2 | 2021-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张国勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 祝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟弦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱立安; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 潘凌波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 胡钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟弦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-10-22 | 注册资本(金)变更 |
****.**
|
****.**
|
4 | 2020-10-22 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|
5 | 2020-10-16 | 章程备案 |
|
详见新章程。
|
6 | 2020-10-14 | 章程备案 |
|
详见新章程。
|
7 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张国勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐志豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 祝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张国勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 祝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钟弦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 林叶青; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 缪建清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项静; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张国勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 徐志豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 祝勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 胡钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈合林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2018-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 祝勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 缪建清; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑卓敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 钱世锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项静; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 卢利帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 史丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 朱立洲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 林叶青; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 毛金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 缪建清; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 项奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项静; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
10 | 2017-12-26 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****.**
|