序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-01 | 负责人变更 |
王丁耀 [退出]
|
单国良 [新增]
|
2 | 2014-12-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王丁耀
|
单国良
|
3 | 2010-04-26 | 营业场所变更 |
住所: 新碶牡丹小区**幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:新碶街道
|
住所: 北仑区新碶嘉怡花园*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:新碶街道
|
4 | 2009-09-18 | 变更注册号 |
注册号: ********944
|
注册号: ********69775
|
5 | 2009-09-16 | 负责人变更 |
蒋伟平 [退出]
|
王丁耀 [新增]
|
6 | 2009-09-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蒋伟平
|
王丁耀
|