序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨钗锋 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 褚伟明 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨钗锋
|
|
2 |
董鹏峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨钗锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 杨钗锋; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 褚伟明; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-08-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2022-08-03 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
杨月波
|
杨钗锋
|
5 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 董鹏峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨钗锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 杨钗锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 董鹏峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-01-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨月波; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 杨钗锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹挺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 董鹏峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2019-03-08 | 法定代表人变更 |
杨钗锋
|
杨月波
|
9 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹挺; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨钗锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 杨钗锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 曹挺; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 杨月波; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
10 | 2019-03-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨钗锋; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 杨月波; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|