序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永 | 50% | 25万人民币 |
2 | 李黎 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永
|
|
2 |
李黎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-10-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-09-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
3 | 2017-09-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蔡海燕;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:张永;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:蔡海燕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张永;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-09-13 | 住所变更 |
宁波市鄞州区下应街道小花园村
|
浙江省宁波市鄞州区潘火街道小花园村
|
5 | 2010-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张宪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2010-06-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李黎; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张宪法; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李黎; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张永; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2010-06-10 | 法定代表人变更 |
张宪法
|
张永
|
8 | 2010-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张宪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 李黎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张宪法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
9 | 2010-04-28 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区下应街道江六村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
住所: 宁波市鄞州区下应街道小花园村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
10 | 2010-04-28 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 废旧金属回收(凭有效许可证件经营)
|