序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡建波 | 90% | 46.62万人民币 |
2 | 徐松钧 | 10% | 5.18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡建波
|
|
2 |
徐松钧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 经营范围变更 |
金属制厨用器皿及餐具制造(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;会计服务;税务咨询服务;会务服务;展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划咨询;餐饮管理服务;蔬菜、禽肉、水产品、水果、食用农产品(国家限制、禁止的除外)批****及配送服务;食品经营:食品销售;劳务服务(除劳务派遣)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:礼仪服务;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;餐饮管理;食用农产品批****;水产品批****;初级农产品收购;劳务服务(不含劳务派遣);新鲜蔬菜批****;新鲜水果批****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;金属制日用品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐映君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 徐松钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
3 | 2019-04-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡建波; 出资额: **.**万; 百分比: **%姓名: 徐映君; 出资额: *.**万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 胡建波; 出资额: **.**万; 百分比: **%姓名: 徐松钧; 出资额: *.**万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2018-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡建波; 出资额: **.*万; 百分比: ***%
|
姓名: 胡建波; 出资额: **.**万; 百分比: **%姓名: 徐映君; 出资额: *.**万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-10-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-10-23 | 住所变更 |
慈溪市浒山街道桥西路**号
|
浙江省慈溪市白沙路街道天鸿大厦室
|
7 | 2018-10-23 | 经营范围变更 |
金属制厨用器皿及餐具制造;五金、化工原料(除危险化学品)、塑料制品、建筑装潢材料、家具、百货、鞋帽、服装、太阳能热水器、消毒柜、浴霸、饮水机、电动自行车、洗衣机、煤气灶、油烟机批****、零售。
|
金属制厨用器皿及餐具制造(仅限分支机构经营);企业管理咨询服务;会计服务;税务咨询服务;会务服务;展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划咨询;餐饮管理服务;蔬菜、禽肉、水产品、水果、食用农产品(国家限制、禁止的除外)批****及配送服务;食品经营:食品销售;劳务服务(除劳务派遣)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-09-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-09-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡建波; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 胡长宝; 出资额: *.*万; 百分比: **.**% [退出]姓名: 邵华珍; 出资额: *.*万; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 胡建波; 出资额: **.*万; 百分比: ***%
|
10 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡建波; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事姓名: 胡长宝; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 徐映君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 胡建波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|