序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南京同元房地产开****有限公司 | 85% | 4250.0万人民币 |
2 | 张建平 | 15% | 750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建平
|
|
2 |
俞小云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞小云; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 俞小云; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张建平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 张建平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
2 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 |
吴珍玲
|
张建平
|
3 | 2018-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴珍玲; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]企业名称: 南京同元房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 张建平; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 南京同元房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
4 | 2017-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 黄兴传; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 俞小云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴珍玲; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
5 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:665570067
|
统一社会信用代码:*****B
|
6 | 2015-09-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2007-8-22 至 2017-8-21
|
营业期限: 2007-8-22 至 2027-8-21
|
7 | 2014-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 屠规国; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]姓名: 周亚菊; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]姓名: 周泳; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]企业名称: 南京同元房地产开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 吴珍玲; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]企业名称: 南京同元房地产开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2014-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠规国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 黄兴传; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
9 | 2014-05-20 | 组织机构变更 |
姓名: 屠规国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 黄兴传; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 吴珍玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
10 | 2010-11-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
马井阳
|
吴珍玲
|