序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 上级企业变更 |
企业名称: 上海适达餐饮管理有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 上海适达餐饮管理有限公司; 注册号: *****;
|
2 | 2020-06-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-09-28
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2019-06-24 | 负责人变更 |
王伟 [退出]
|
吴则浩 [新增]
|
4 | 2018-11-09 | 负责人变更 |
董庭镔 [退出]
|
王伟 [新增]
|
5 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 |
董庭镔
|
王伟
|
6 | 2017-08-08 | 上级企业变更 |
企业名称: 上海适达餐饮管理有限公司; 注册号: *****
|
企业名称: 上海适达餐饮管理有限公司; 注册号: *****
|
7 | 2017-08-08 | 经营范围(业务范围)变更 |
餐饮管理,餐饮服务:饮品店。
|
餐饮服务:饮品制售,小吃制售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-09-27 | 负责人变更 |
张嘉伟 [退出]
|
董庭镔 [新增]
|
9 | 2016-09-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张嘉伟
|
董庭镔
|