序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何二纪 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 柯方权 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 谢美红 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 张玲 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何二纪
|
|
2 |
陈凤旭
|
|
3 |
柯方权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-10 | 法定代表人变更 |
|
|
3 | 2022-08-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2022-08-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2021-06-02 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2020-04-20 | 住所变更 |
|
|
7 | 2019-11-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2019-11-13 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2019-11-13 | 高级管理人员备案 |
|
|