序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵正生 | 60% | 90万人民币 |
2 | 邵勇 | 40% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵勇
|
|
2 |
邵正生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********36402
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06706N
|
2 | 2016-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2016-07-19 | 法定代表人变更 |
邵正生
|
邵勇
|
4 | 2016-07-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 化工产品(除危险品)、建材、水性涂料的批****、零售,室内外建筑装饰装潢。
|
一般经营项目: 化工产品(除危险品)、建材、水性涂料、塑料制品的批****、零售,室内外建筑装饰装潢。
|
5 | 2016-07-19 | 组织机构变更 |
姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 邵正生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-08-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006-12-01 至 2016-11-30
|
营业期限: 2006-12-01 至
|
7 | 2015-08-20 | 行业代码变更 |
行业代码:5100
|
行业代码:5169
|
8 | 2011-08-10 | 注册号升级 |
注册号: ********155
|
注册号: ********36402
|