序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国电信股份有限公司宁波分公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国电信股份有限公司宁波分公司; 注册号: *****;
|
2 | 2021-01-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蔡萍萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王磊;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈旦;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王磊;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-01-27 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2021-01-27 | 负责人变更 |
周立伟 [退出]
|
余伟建 [新增]
|
5 | 2018-12-06 | 负责人变更 |
韩雄 [退出]
|
周立伟 [新增]
|
6 | 2018-12-06 | 法定代表人变更 |
韩雄
|
周立伟
|
7 | 2017-03-10 | 负责人变更 |
乐惠民 [退出]
|
韩雄 [新增]
|
8 | 2017-03-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
乐惠民
|
韩雄
|
9 | 2016-09-01 | 负责人变更 |
徐忠波 [退出]
|
乐惠民 [新增]
|
10 | 2016-09-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐忠波
|
乐惠民
|