序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞天鸿 | 49% | 294.0万人民币 |
2 | 郑霖 | 30% | 180.0万人民币 |
3 | 王俊义 | 21% | 126.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓炀凯
|
|
2 |
师超
|
|
3 |
贾隽峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-22 | 住所变更 |
|
|
3 | 2018-06-25 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-06-25 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2018-06-25 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2016-03-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2015-06-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2014-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2014-06-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|