序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨仁波 | 90% | 90万人民币 |
2 | 王冬冬 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨仁波
|
|
2 |
王冬冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨仁波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 王乔嘉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 杨仁波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 王冬冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-12-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王乔嘉; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨仁波; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨仁波; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王冬冬; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李福妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨仁波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 杨仁波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 王乔嘉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2021-12-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨仁波; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李福妹; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王乔嘉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 杨仁波; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李福妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨昌明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 李福妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨仁波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨昌明; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李福妹; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 杨仁波; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李福妹; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
杨昌明
|
杨仁波
|
8 | 2016-07-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********60415
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********136868
|