序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波均胜科技有限公司 | 55% | 5500万人民币 |
2 | 宁波工业投资集团有限公司 | 25% | 2500万人民币 |
3 | 宁波梅山岛开****投资有限公司 | 20% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱雪松
|
|
2 |
段付东
|
|
3 |
唐宇新
|
|
4 |
缪开
|
|
5 |
王剑峰
|
|
6 |
翁春燕
|
|
7 |
何芳
|
|
8 |
王晓伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 宁波均胜科技有限公司、宁波工业投资集团有限公司、宁波梅山岛开****投资有限公司;清算组负责人: 宁波均胜科技有限公司;地址: 宁波梅山保税港区成海路*号*幢***-*室;联系方式: ****-********
|
2 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 唐宇新; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱雪松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 段付东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 缪开; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 翁春燕; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
3 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 唐宇新; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱兴毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱雪松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 江维嘉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 翁春燕; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
4 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********6755X2
|
5 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 江维嘉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李舟容; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐宇新; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 翁春燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 朱兴毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱雪松; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
6 | 2016-06-17 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 宁波梅山岛开****投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波工业投资集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波均胜科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2016-06-17 | 组织机构变更 |
|
姓名: 江维嘉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李舟容; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐宇新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王剑峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王晓伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 翁春燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 朱兴毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱雪松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|