序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶国鹏 | 60% | 18万人民币 |
2 | 胡明和 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶忠义
|
|
2 |
胡明和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-04-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-04-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35131
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********45852C
|
3 | 2011-08-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈小微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈小微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 胡明和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡明和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶忠义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶忠义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
4 | 2011-08-22 | 法定代表人变更 |
陈小微
|
叶忠义
|
5 | 2011-08-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈小微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈小微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 胡明和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡明和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶忠义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶忠义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2011-08-22 | 行业代码变更 |
行业代码:6330
|
行业代码:6339
|
7 | 2011-07-29 | 注册号升级 |
注册号: *****25
|
注册号: *****
|
8 | 2011-07-29 | 集团编号升级 |
注册号:*****25
|
注册号:*****
|
9 | 2011-07-29 | 注册号升级 |
注册号: ********825
|
注册号: ********35131
|
10 | 2007-07-02 | 法定代表人变更 |
叶国鹏
|
陈小微
|