序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡应林 | 72% | 720.0万人民币 |
2 | 韩席军 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 周家洪 | 7% | 70.0万人民币 |
4 | 黄始强 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 谢慧红 | 3% | 30.0万人民币 |
6 | 叶桂芬 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩席军
|
|
2 |
黄始强
|
|
3 |
叶桂芬
|
|
4 |
谢慧红
|
|
5 |
周家洪
|
|
6 |
龚亚军
|
|
7 |
胡慧
|
|
8 |
边兴红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-04-09 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-04-09 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-12-23 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-12-23 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2020-12-23 | 住所变更 |
|
|
7 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2020-12-01 | 经营范围变更 |
|
|