序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
王振新
|
杨毅
|
2 | 2020-07-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2020-07-28 | 负责人变更 |
王振新 [退出]
|
杨毅 [新增]
|
4 | 2016-01-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********49595W
|
5 | 2016-01-21 | 负责人变更 |
李君 [退出]
|
王振新 [新增]
|
6 | 2016-01-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 进出口商品委托检验鉴定业务;社会委托的商品检验、鉴定、测试业务;仪器设备的计量校准;商品及其运输工具的消毒除害业务。(在许可证件有效期内经营)
|
许可经营项目:
|
7 | 2016-01-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李君
|
王振新
|
8 | 2016-01-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 进出口商品委托检验鉴定业务;社会委托的商品检验、鉴定、测试业务;仪器设备的计量校准;商品及其运输工具的消毒除害业务。
|
9 | 2011-03-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可经营项目:进出口商品委托检验鉴定业务;认证及认证培训业务;社会委托的商品检验、鉴定、测试业务;仪器设备的计量校准;商品及其动载工具的消毒除害业务。(许可证有效期限至2010年7月19日)
|
一般经营项目:
|
10 | 2011-03-14 | 名称变更 |
中国检验认证集团宁波有限公司象山分公司
|
中国检验认证集团宁波有限公司第一分公司
|