序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱三明 | 60% | 60万人民币 |
2 | 贺全娥 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱三明
|
|
2 |
贺全娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 住所变更 |
浙江省宁波市镇海区澥浦镇慈海北路****号
|
浙江省宁波市镇海区澥浦镇息云一路**号
|
2 | 2021-11-25 | 经营范围变更 |
LED智能自动控制系统、ICT测试工装以及电子产品、智能设备的研****、制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:软件开****;纺织专用设备制造;模具制造;机械零件、零部件加工;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-05-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-05-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱三明; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
姓名: 邱三明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 贺全娥; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2019-05-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贺全娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邱三明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 贺全娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邱三明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
6 | 2018-10-22 | 管辖单位变更 |
镇海区局
|
澥浦所
|
7 | 2018-10-22 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区潘火街道宁和路***号*号楼*楼
|
浙江省宁波市镇海区澥浦镇慈海北路****号
|
8 | 2018-09-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱三明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴国军; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 柏子江; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 邱三明; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
9 | 2018-09-14 | 法定代表人变更 |
邱三明
|
邱三明
|
10 | 2018-09-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|