序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王光军 | 35% | 350万人民币 |
2 | 于振林 | 35% | 350万人民币 |
3 | 陈俊明 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑家吉
|
|
2 |
赵光叶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2022-01-20 | 法定代表人变更 |
李小明
|
郑家吉
|
3 | 2020-10-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵光叶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑家吉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 郑家吉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 李小明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李小明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 赵光叶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-10-10 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2020-10-10 | 法定代表人变更 |
郑家吉
|
李小明
|
6 | 2019-06-03 | 法定代表人变更 |
王光军
|
郑家吉
|
7 | 2019-06-03 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2019-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于振林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王光军; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 王光军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 赵光叶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑家吉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 郑家吉; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
9 | 2016-08-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 曹阳; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 王光军; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 于振林; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 陈俊明; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 王光军; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 于振林; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2016-01-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********174845
|