序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 负责人变更 |
陈善娜 [退出]
|
姚雪霏 [新增]
|
2 | 2019-05-13 | 负责人变更 |
严海霞 [退出]
|
陈善娜 [新增]
|
3 | 2019-05-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陆影凤;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陆影凤;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:沈晶晓;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陆影凤;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-07-07 | 负责人变更 |
俞志忠 [退出]
|
严海霞 [新增]
|
5 | 2017-07-07 | 住所变更 |
宁波保税区银天大厦***号
|
浙江省宁波保税区兴业大道*号*-*
|
6 | 2017-07-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞志忠
|
严海霞
|
7 | 2016-04-11 | 负责人变更 |
汪旭 [退出]
|
俞志忠 [新增]
|
8 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:954270167
|
统一社会信用代码:*****3
|
9 | 2016-04-11 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
10 | 2016-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪旭
|
俞志忠
|