序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 负责人变更 |
茅勤锋 [退出]
|
葛春育 [新增]
|
2 | 2020-09-09 | 负责人变更 |
励坚 [退出]
|
茅勤锋 [新增]
|
3 | 2020-03-20 | 负责人变更 |
葛春育 [退出]
|
励坚 [新增]
|
4 | 2016-09-30 | 负责人变更 |
张俊锋 [退出]
|
葛春育 [新增]
|
5 | 2016-09-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张俊锋
|
葛春育
|
6 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:778229578
|
统一社会信用代码:*****A
|
7 | 2016-04-13 |
注册号:********77386组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********29578A
|
|
8 | 2011-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
秦建业
|
张俊锋
|
9 | 2010-05-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 办理人民币存款、结算业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;经中国银监委批准的其他业务#
|
一般经营项目:
|
10 | 2010-05-14 | 名称变更 |
中国工商银行股份有限公司余姚支行广电大楼分理处
|
中国工商银行股份有限公司余姚广电支行
|