序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 负责人变更 |
董明杰 [退出]
|
陈婷婷 [新增]
|
2 | 2021-05-08 | 负责人变更 |
王佳佩 [退出]
|
董明杰 [新增]
|
3 | 2021-04-06 | 营业场所变更 |
镇海区蛟川街道镇宁东路***号、***号*-*室
|
浙江省宁波市镇海区蛟川街道金九街*号、*号,镇宁东路***号、***号*-*室
|
4 | 2020-09-30 | 负责人变更 |
董明杰 [退出]
|
王佳佩 [新增]
|
5 | 2020-04-29 | 负责人变更 |
朱伟 [退出]
|
董明杰 [新增]
|
6 | 2019-08-21 | 负责人变更 |
鲍亦群 [退出]
|
朱伟 [新增]
|
7 | 2019-08-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘烨;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:冯刚耀;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:诸旅琼;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:冯刚耀;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-07-24 | 负责人变更 |
张春燕 [退出]
|
鲍亦群 [新增]
|
9 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
张春燕
|
鲍亦群
|
10 | 2016-04-01 | 负责人变更 |
陈明机 [退出]
|
张春燕 [新增]
|