序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-19 | 负责人变更 |
吴瑞宗 [退出]
|
叶玉利 [新增]
|
2 | 2016-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴瑞宗
|
叶玉利
|
3 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:557951778
|
统一社会信用代码:*****1
|
4 | 2014-04-09 | 住所变更 |
住所: 奉化市锦屏街道南山路***号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:锦屏街道
|
住所: 奉化市桥东岸路***幢 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:岳林街道
|
5 | 2011-03-30 | 名称变更 |
广东****展银行股份有限公司宁波奉化支行
|
广****银行股份有限公司宁波奉化支行
|