序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
俞建国 [退出]
|
林敏 [新增]
|
2 | 2020-12-10 | 上级企业变更 |
企业名称: 招商银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 招商银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2019-11-12 | 营业场所变更 |
浙江省象山县丹东街道靖南大街***号
|
浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路***号*-***室
|
4 | 2019-11-12 | 上级企业变更 |
企业名称: 招商银行股份有限公司宁波分行; 注册号: *****;
|
企业名称: 招商银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
5 | 2019-04-26 | 负责人变更 |
林敏 [退出]
|
俞建国 [新增]
|
6 | 2015-12-11 | 负责人变更 |
陈光辉 [退出]
|
林敏 [新增]
|
7 | 2015-12-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****2
|
8 | 2015-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈光辉
|
林敏
|
9 | 2014-05-19 | 负责人变更 |
曹海明 [退出]
|
陈光辉 [新增]
|
10 | 2014-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曹海明
|
陈光辉
|