序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 章梁 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章梁
|
|
2 |
李巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 管辖单位变更 |
奉化区局
|
溪口所
|
2 | 2019-12-03 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区启明路***号*幢**号*楼
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇亭下湖村亭下湖水库旁(自主申报)
|
3 | 2019-11-04 | 经营范围变更 |
石油勘探、开****设备,钻井设备,测井设备,采油设备及配件,炼化设备,化工产品及原料,农业机械设备的批****、零售;油田测井服务;射孔工程施工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
石油勘探、开****设备,钻井设备,测井设备,采油设备及配件,炼化设备,化工产品及原料,农业机械设备的制造、加工、批****、零售;油田测井服务;射孔工程施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-07-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
王志潮
|
章梁
|
6 | 2019-07-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王志潮; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 宁波和筑投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 章梁; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2019-07-25 | 经营范围变更 |
石油勘探、开****设备,钻井设备,测井设备,采油设备及配件,炼化设备,化工产品及原料,农业机械设备的批****、零售;油田测井服务;射孔工程施工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
石油勘探、开****设备,钻井设备,测井设备,采油设备及配件,炼化设备,化工产品及原料,农业机械设备的批****、零售;油田测井服务;射孔工程施工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱亚男;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蔡丽平;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡莉洁;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡丽平;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-07-20 | 章程备案 |
|
新章程
|
10 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘海滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 徐涌波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱坚定; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王志潮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
姓名: 王志潮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 朱坚定; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|