序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 住所变更 |
浙江省宁波市奉化区岳林街道义门路**号
|
浙江省宁波市奉化区岳林街道新丰路**号一层*-*、*-*
|
2 | 2020-07-09 | 负责人变更 |
王明伟 [退出]
|
何建刚 [新增]
|
3 | 2019-07-22 | 负责人变更 |
潘益翔 [退出]
|
王明伟 [新增]
|
4 | 2019-07-22 | 住所变更 |
奉化市岳林街道义门路**号
|
浙江省宁波市奉化区岳林街道义门路**号
|
5 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:583977031
|
统一社会信用代码:*****P
|
6 | 2015-04-24 | 负责人变更 |
刘栋 [退出]
|
潘益翔 [新增]
|
7 | 2015-04-24 | 住所变更 |
住所: 奉化市岳林街道新丰路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:岳林街道
|
住所: 奉化市岳林街道义门路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:岳林街道
|
8 | 2015-04-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘栋
|
潘益翔
|
9 | 2013-04-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞彪
|
刘栋
|