序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 负责人变更 |
王佳瑶 [退出]
|
王晔 [新增]
|
2 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
陈武 [退出]
|
王佳瑶 [新增]
|
3 | 2019-12-24 | 负责人变更 |
宋洁 [退出]
|
陈武 [新增]
|
4 | 2019-07-22 | 负责人变更 |
周碧恩 [退出]
|
宋洁 [新增]
|