序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建国 | 18% | 6.48万人民币 |
2 | 王海豹 | 10.95861% | 3.9451万人民币 |
3 | 虞龙津 | 10.95861% | 3.9451万人民币 |
4 | 李帆 | 10.95833% | 3.945万人民币 |
5 | 武旭真 | 9.44694% | 3.4009万人民币 |
6 | 司向欣 | 9.44694% | 3.4009万人民币 |
7 | 王成 | 9.44694% | 3.4009万人民币 |
8 | 王晴 | 9.44694% | 3.4009万人民币 |
9 | 王德珍 | 5.66833% | 2.0406万人民币 |
10 | 宋蕊 | 5.66833% | 2.0406万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建国
|
|
2 |
王成
|
|
3 |
武旭真
|
|
4 |
虞龙津
|
|
5 |
王海豹
|
|
6 |
李帆
|
|
7 |
司向欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李帆、王海豹、武旭真、王成、王德珍、王建国、虞龙津、司向欣、王晴、宋蕊;清算组负责人: 王建国;地址: 浙江省象山县丹东街道丹峰东路***、***、***号;联系方式: ***********
|
2 | 2019-07-10 | 出资比例备案 |
|
姓名: 司向欣; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 宋蕊; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 李帆; 出资额: *.***万; 百分比: **.****%;姓名: 武旭真; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王建国; 出资额: *.**万; 百分比: **%;姓名: 王德珍; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王成; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王晴; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王海豹; 出资额: *.****万; 百分比: **.****%;姓名: 虞龙津; 出资额: *.****万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2019-07-10 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 王建国; 出资额: *.**万; 百分比: **%;姓名: 王海豹; 出资额: *.****万; 百分比: **.****%;姓名: 虞龙津; 出资额: *.****万; 百分比: **.****%;姓名: 李帆; 出资额: *.***万; 百分比: **.****%;姓名: 司向欣; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 武旭真; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王成; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王晴; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 宋蕊; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;姓名: 王德珍; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;
|
4 | 2019-07-10 | 出资日期备案 |
|
姓名: 司向欣; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 宋蕊; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 李帆; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 武旭真; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 王建国; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 王德珍; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 王成; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 王晴; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 王海豹; 出资日期: 2019-07-30;姓名: 虞龙津; 出资日期: 2019-07-30;
|
5 | 2019-07-10 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-01-25 | 出资日期备案 |
|
姓名: 司向欣; 出资日期: 2019-06-30姓名: 宋蕊; 出资日期: 2019-06-30姓名: 李帆; 出资日期: 2019-06-30姓名: 武旭真; 出资日期: 2019-06-30姓名: 潘慧; 出资日期: 2019-06-30姓名: 王建国; 出资日期: 2019-06-30姓名: 王德珍; 出资日期: 2019-06-30姓名: 王成; 出资日期: 2019-06-30姓名: 王晴; 出资日期: 2019-06-30姓名: 王海豹; 出资日期: 2019-06-30姓名: 程家东; 出资日期: 2019-06-30姓名: 虞龙津; 出资日期: 2019-06-30
|
7 | 2019-01-25 | 章程备案 |
|
出资时间
|
8 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 司向欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 武旭真; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王成; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王海豹; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 虞龙津; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
9 | 2019-01-09 | 名称变更 |
|
象山明德教育培训有限公司
|
10 | 2019-01-09 | 经营范围变更 |
|
中学文化课培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|