序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 负责人变更 |
唐玲敏 [退出]
|
汪柯磊 [新增]
|
2 | 2018-09-21 | 负责人变更 |
沃宏广 [退出]
|
唐玲敏 [新增]
|
3 | 2018-09-21 | 法定代表人变更 |
沃宏广
|
唐玲敏
|
4 | 2017-06-22 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2017-06-22 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;代理****行、兑付政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外币储蓄业务;外币兑换业务;结售汇业务;企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险兼业代理。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-11-08 | 负责人变更 |
顾仁耀 [退出]
|
沃宏广 [新增]
|
7 | 2016-11-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
8 | 2016-11-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
顾仁耀
|
沃宏广
|
9 | 2013-01-17 | 负责人变更 |
董岳明 [退出]
|
顾仁耀 [新增]
|
10 | 2013-01-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
董岳明
|
顾仁耀
|