序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方伦飞 | 70% | 42.0万人民币 |
2 | 方秀明 | 15% | 9.0万人民币 |
3 | 童梦娟 | 15% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方伦飞
|
|
2 |
李国强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73548
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********88297K
|
2 | 2012-09-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1997-8-12 至 2012-5-31
|
营业期限: 1997-8-12 至
|
3 | 2011-05-18 | 变更注册号 |
注册号: ********429
|
注册号: ********73548
|
4 | 2000-02-21 | 其他变更 |
无
|
变更:换照
|