序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 负责人变更 |
肖昱桦 [退出]
|
万颖 [新增]
|
2 | 2020-09-14 | 负责人变更 |
石颖 [退出]
|
肖昱桦 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 联系电话变更 |
***********
|
********
|
4 | 2020-09-14 | 上级企业变更 |
企业名称: 国信证券股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 国信证券股份有限公司; 注册号: *****;
|
5 | 2018-08-24 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。
|
在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********65290
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74856K
|