序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 负责人变更 |
陈晓蓓 [退出]
|
刘丽 [新增]
|
2 | 2018-11-29 | 负责人变更 |
黎再利 [退出]
|
陈晓蓓 [新增]
|
3 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
黎再利
|
陈晓蓓
|
4 | 2017-08-08 | 负责人变更 |
华甬 [退出]
|
黎再利 [新增]
|
5 | 2017-08-08 | 法定代表人变更 |
华甬
|
黎再利
|
6 | 2016-03-03 | 负责人变更 |
邬斌杰 [退出]
|
华甬 [新增]
|
7 | 2016-03-03 | 法定代表人变更 |
邬斌杰
|
华甬
|
8 | 2015-11-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****0X8
|
9 | 2011-02-09 | 负责人变更 |
叶在永 [退出]
|
邬斌杰 [新增]
|
10 | 2011-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶在永
|
邬斌杰
|