序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 负责人变更 |
王淼 [退出]
|
鲍施施 [新增]
|
2 | 2020-07-09 | 负责人变更 |
曾浩 [退出]
|
王淼 [新增]
|
3 | 2019-07-22 | 住所变更 |
奉化市溪口镇中兴中路**弄
|
浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴中路**弄
|
4 | 2019-07-22 | 负责人变更 |
毛娇琦 [退出]
|
曾浩 [新增]
|
5 | 2015-10-20 | 负责人变更 |
丁春雷 [退出]
|
毛娇琦 [新增]
|
6 | 2015-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****X
|
7 | 2015-10-20 | 法定代表人变更 |
丁春雷
|
毛娇琦
|
8 | 2013-01-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐永达
|
丁春雷
|