序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 负责人变更 |
楼玮莹 [退出]
|
陈陆莹 [新增]
|
2 | 2018-01-26 | 负责人变更 |
周彩凤 [退出]
|
楼玮莹 [新增]
|
3 | 2018-01-26 | 法定代表人变更 |
周彩凤
|
楼玮莹
|
4 | 2017-02-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:07921254X
|
统一社会信用代码:*****4X3
|
5 | 2017-02-15 |
注册号:********32537组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1254X3
|
|
6 | 2015-03-04 | 负责人变更 |
陈丽红 [退出]
|
周彩凤 [新增]
|
7 | 2015-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈丽红
|
周彩凤
|